盐城市市场监督管理局领导名单
顾 硕 局长、党组书记、市知识产权局局长
男,汉族,1969年1月出生,中共党员,1995年8月参加工作,大学学历,硕士学位。
葛 龙 副局长、党组副书记、二级调研员
男,汉族,1965年9月出生,中共党员,1984年7月参加工作,在职大学学历。
陈德美 副局长、党组成员、二级调研员
男,汉族,1967年10月出生,中共党员,1989年8月参加工作,在职研究生学历。
孟令永 副局长、党组成员、三级调研员
男,汉族,1969年9出生,中共党员,1992年8月参加工作,在职大学学历,硕士学位。
王东升 副局长、二级调研员
男,汉族,1965年2月出生,九三学社,1989年7月参加工作,大学学历,硕士学位。
杨 樾 副局长、党组成员、三级调研员
男,汉族,1965年10月出生,中共党员,1987年9月参加工作,大学学历,学士学位。
张海波 市知识产权局副局长、市市场监督管理局党组成员
男,汉族,1972年2 月出生,中共党员,1994年8月参加工作,大学学历,学士学位。
侍学兵 总工程师、党组成员
男,汉族,1970年7 月出生,中共党员,1992年8月参加工作,大学学历,学士学位。
徐文龙 食品安全总监、党组成员
男,汉族,1973年9 月出生,中共党员,1993年9月参加工作,在职大学学历。
王兆胜 二级调研员
男,汉族,1967年6月出生,中共党员,1984年6月参加工作,大学学历,学士学位。
何婷 三级调研员
女,汉族,1973年3月出生,中共党员,1991年12月参加工作,在职大学学历。
姚林祥 四级调研员
男,汉族,1963年5月出生,中共党员,1979年6月参加工作,在职大学学历。
耿 忠 四级调研员
男,汉族,1967年11月出生,中共党员,1988年7月参加工作,大学学历,学士学位。
安长春 四级调研员
男,汉族,1966年2月出生,中共党员,1984年10月参加工作,在职大学学历。
张锦芝 四级调研员
男,汉族,1968年3月出生,中共党员,1987年11月参加工作,在职大学学历。
朱月明 四级调研员
男,汉族,1973年11月出生,中共党员,1992年12月参加工作,在职大学学历,硕士学位。
(责任编辑:田高峰) |