西安经济技术开发区管委会领导名单
康军,男,汉族,1964年4月生,陕西榆林人,高级经济师,西安交通大学工学硕士,1985年4月加入中国共产党,1985年7月参加工作。
历任西安经济技术开发区党工委委员、管委会副主任、经发集团有限责任公司董事长、总经理(兼),西安沣渭新区党工委副书记、管委会副主任,西咸新区沣东新城党工委副书记、管委会主任,西咸新区党工委委员、沣东新城党委书记、管委会主任,西安市委常委、西咸新区党工委副书记、管委会主任。现任西安市委常委、市人大常委会副主任、西安经济技术开发区党工委书记。
贾强,男,汉族,1973年3月生,大学学历,工商管理硕士,高级经济师。1992年6月加入中国共产党,1994年7月参加工作。历任西安市城乡建设委员会党组成员、副主任,西安市住房和城乡建设局党组成员、副局长,西安城市基础设施建设投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任西安经济技术开发区党工委副书记、管委会主任。
杨 军,男,汉族,1968年12月生,陕西榆林人,大学学历,工学学士,工程师。1992年7月参加工作,2003年6月加入中国共产党。历任西安市规划院院长助理兼院副总工程师,西安经开区管委会泾渭规划建设办公室副主任、市政工程建设管理局局长、国土资源和城乡规划局局长,西安高铁新城党工委副书记、管委会副主任,西安经济技术开发区党工委委员、管委会副主任。现任西安经济技术开发区党工委副书记。
陈 迪,男,汉族,1973年9月生,湖北潜江人,研究生学历,工商管理硕士。1996年7月参加工作,1999年12月加入中国共产党。历任西安市人民政府办公厅秘书九处副处级秘书,西安市林业局办公室主任,西安水务(集团)有限责任公司安全保卫部部长、 西安水务(集团)有限责任公司水业开发有限公司总经理,户县县委常委、副县长。现任西安经济技术开发区党工委委员、管委会副主任。
张 俊,男,汉族,1976年5月生,湖北嘉鱼人,研究生学历,工商管理硕士,经济师。1997年9月参加工作,1997年4月加入中国共产党。历任西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会投资服务一局副局长、投资服务二局局长、招商二局局长。现任西安经济技术开发区党工委委员、管委会副主任。
刘可,男,汉族,1977年4月生,河南洛阳人,1996年6月加入中国共产党,1996年12月参加工作,研究生学历,公共管理硕士。历任西安市未央区大明宫街道党工委委员、办事处副主任,西安市未央区四城联创办公室副主任,西安铁路北客站地区管理委员会专职副主任,西安高铁新城管委会站区管理办公室主任,西安经开区管委会城市管理和综合执法局局长,西安高铁新城党工委副书记、高铁新城管委会副主任。现任西安经济技术开发区党工委委员、管委会副主任。
杨剑,男,汉族,1977年1月生,陕西铜川人,大学学历,工程硕士学位,高级工程师。1999年5月加入中国共产党,1999年8月参加工作。历任西安高新区草堂科技产业基地管理办公室主任助理,统一征地办公室副主任、棚户区(城中村)改造办公室副主任(兼),长安通讯产业园党委副书记,长安通讯产业园管理办公室主任、兴隆街道党工委副书记(兼),城市客厅(国际社区)党委副书记、城市客厅建设管理办公室主任,自然资源和规划局(城乡规划管理委员会办公室)局长(主任)。现任西安经济技术开发区党工委委员、管委会副主任。
邓选印,男,汉族,1964年9月出生,陕西周至人,1984年7月参加工作,大专学历。历任西安经开区泾渭工业园管理办副主任,西安经开区管委会市政工程局副局长、市政工程局局长,西安经开区管委会副主任。
(责任编辑:田高峰) |