分宜县人大领导名单
胡瑜瑞 主任
袁鑫 副主任
张水根 副主任
敖志明 副主任
丁小煌 副主任
袁明华 副主任
刘朝阳 副主任
胡瑜瑞,男,汉族,1968年10月出生,江西新余人,1992年11月加入中国共产党,1986年8月参加工作,江西省委党校中共党史专业毕业,省委党校研究生学历。历任共青团新余市委宣传部副部长,工农青年部副部长、部长、常委;新余市仙女湖区党政办副主任(正科级),河下镇党委副书记、镇长,党委书记兼人大主席;新余市民政局党组成员、副局长;新余市纪委第六纪工委书记、市委第六巡视组组长;分宜县委常委、纪委书记、县监察委主任(正县级),县委副书记兼县委党校校长(正县级);现任分宜县人大常委会党组书记、主任。
袁鑫,男,汉族,1968年10月出生,江西分宜人,1993年6月加入中国共产党,1988年8月参加工作。中央党校函授学院政法专业毕业,本科学历。历任分宜县委组织员办副主任;分宜县粮食局党委委员、书记;分宜县纪委钤中纪工委委员、书记、监察分局局长;分宜县科协党组书记、副主席;分宜县委组织部副部长、流动党员工作委员会书记;分宜县政协党组成员、副主席;现任分宜县人大常委会党组副书记、副主任。
张水根,男,汉族,1966年6月出生,江西分宜人,无党派,1988年7月参加工作,湘潭矿业学院采矿工程系采矿专业毕业,大学学历,学士学位。历任分宜县经贸委副主任、经贸局副局长;分宜县安监局副局长、主任科员;分宜县民政局副局长、主任科员;分宜县监察局副局长(保留正科级);分宜县科技局局长;分宜县第十六届人大常委会副主任;现任分宜县人大常委会副主任。
敖志明,男,汉族,1967年9月出生,江西新余人,1989年6月加入中国共产党,1987年7月参加工作,中央党校政法专业毕业,中央党校大学学历。历任分宜县直机关工委副书记、县委组织部副科级组织员,分宜县房管局党组书记,分宜县委办副主任(保留正科级),分宜县委办副主任、台办主任,分宜县委组织部副部长、县委人才办主任;分宜县住建局党委副书记、局长,分宜县委办主任;分宜工业园区党工委副书记、管委会主任;现任分宜县常委会党组成员、副主任。
丁小煌,男,汉族,1970年12月出生,江西新余人,1994年12月加入中国共产党,1989年8月参加工作,中央党校函授学院经济管理专业毕业,在职大学学历。历任分宜县松山镇政府副镇长;共青团分宜县委书记;分宜县委组织部副部长、县直机关工委书记;分宜县水务局党委副书记、局长;分宜县财政局党委书记、局长、四级调研员;现任分宜县人大常委会党组成员、副主任。
袁明华,男,汉族,1968年7月出生,江西分宜人,1996年1月加入中国共产党,1988年8月参加工作,中央广播电视大学国际金融专业毕业,在职大学专科学历。历任分宜县操场乡党委委员、人武部长,党委委员、常务副乡长,党委副书记、人大副主席;分宜县洋江乡党委副书记、人大副主席;分宜县双林镇党委副书记;分宜县操场乡党委副书记、芳山林场党委书记(正科级);分宜县高岚乡党委副书记、人大主席;分宜县湖泽镇党委副书记、镇长;分宜县分宜镇党委副书记、镇长;分宜县钤东街道办事处党委书记;分宜县钤东街道党工委书记;分宜县钤东街道党工委书记、一级主任科员;分宜县钤东街道党工委书记、四级调研员;现任分宜县人大常委会党组成员、副主任,钤东街道党工委书记。
刘朝阳,男,汉族,1972年8月出生,江西樟树人,1997年9月加入中国共产党,1994年7月参加工作,中央党校函授学院法律专业毕业,在职大学学历。历任分宜县松山镇党委委员;分宜县凤阳乡党委委员;分宜县直属机关工委党委委员;分宜县委组织部副科级组织员;分宜县委组织部正科级组织员;分宜县政协办公室主任;分宜县人民政府党组成员,县政府办党组书记、主任;现任分宜县人大常委会党组成员、副主任,县政府办党组书记、主任。
|