第四届厦门市电视艺术家协会主席团成员名单
(2014年7月-2021年7月)
主 席:邹振东(2014年7月-2017年2月)
陈桂林(2017年2月-2021年7月)
副主席:王格胜 吕祖松 郭肖华 蔡文雄 张艾弓
秘书长:沈 静(2014年7月-2017年2月)
曾育婷(2017年2月-2018年9月)
郑 红(2018年9月-2021年7月)
(责任编辑:田高峰) |
第四届厦门市电视艺术家协会主席团成员名单
(2014年7月-2021年7月)
主 席:邹振东(2014年7月-2017年2月)
陈桂林(2017年2月-2021年7月)
副主席:王格胜 吕祖松 郭肖华 蔡文雄 张艾弓
秘书长:沈 静(2014年7月-2017年2月)
曾育婷(2017年2月-2018年9月)
郑 红(2018年9月-2021年7月)
(责任编辑:田高峰) |
蒲江县文联领导名单 胡象伟 县文联主席 黎娜 县文联副主席...
柳州市文联领导名单 主席、党组书记黄才强 简历 黄才强,男,...
柳州市文艺志愿者协会第二届主席、副主席、秘书长、副秘书长...
柳州市文艺评论家协会第一届主席、副主席、秘书长、副秘书长...
柳州市影视艺术家协会第十二届主席、副主席、秘书长、副秘书...
柳州市民间文艺家协会第十二届主席、副主席、秘书长、副秘书...