中国国家画院领导
现任院领导
卢禹舜 院长
谢小凡 副院长
徐 涟 副院长
王青云 党委副书记、纪委书记
于文江 副院长
历任院领导
李可染 1980年11月至1989年12月任中国画研究院院长
蔡若虹 1980年11月至1985年05月任中国画研究院副院长
叶浅予 1980年11月至1985年05月任中国画研究院副院长
刘勃舒 1983年05月至1993年05月任中国画研究院副院长
1993年05月至2003年07月任中国画研究院院长
吕世观 1985年06月至1988年01月任中国画研究院副院长
赵 榆 1990年03月至1995年01月任中国画研究院副院长
解永全 1995年01月至2006年10月任中国画研究院副院长
2006年10月至2011年12月任中国国家画院副院长
龙 瑞 2003年12月至2006年10月任中国画研究院院长
2006年10月至2008年12月任中国国家画院院长
杨晓阳 2009年02月至2018年12月任中国国家画院院长
田黎明 2009年06月至2010年02月任中国国家画院副院长
张晓凌 2010年02月至2016年12月任中国国家画院副院长
赵 卫 2012年02月至2018年01月任中国国家画院副院长
曾来德 2013年02月至2016年04月任中国国家画院副院长
张 兵 2016年03月至2019年01月任中国国家画院党委副书记、纪委书记
张士军 2018年12月至2020年10月任中国国家画院党委书记
纪连斌 2016年12月至2020年12月任中国国家画院副院长
张江洲 2010年02月至2021年04月任中国国家画院副院长
顾问和院委
现任顾问名单
(2019.12,按年龄排序)
黄永玉、潘 鹤、欧阳中石、钱绍武、李 铎、全山石
詹建俊、沈 鹏、晁 楣、肖 锋、邵大箴、靳尚谊
刘勃舒、韩美林、杨力舟、尼玛泽仁、潘公凯、冯 远
王明明
现任院委名单
(2019.12,按年龄排序)
孙其峰、黄永玉、秦 征、潘 鹤、欧阳中石、钱绍武
周韶华、李 铎、全山石、詹建俊、沈 鹏、盛 扬
常沙娜、晁 楣、肖 峰、刘国松、刘宝纯、喻继高
李松涛、邵大箴、靳尚谊、欧豪年、刘勃舒、张道兴
钟正山、韩美林、李宝林、王子武、袁运生、王玉珏
广 军、苗重安、张立辰、钟明善、汤小铭、郭怡孮
张 海、薛永年、邓 林、何怀硕、冯骥才、江明贤
姜宝林、杨力舟、王迎春、林 墉、谢志高、尚 扬
赵绪成、李延声、尼玛泽仁、蔡 超、王明旨、刘春华
程大利、林 岫、王冬龄、李刚田、何应辉、申万胜
龙 瑞、潘公凯、言恭达、罗中立、施大畏、黄格胜
唐勇力、解永全、冯 远、王明明、许钦松、吴长江
刘 健、田黎明、许 江、范迪安、曾来德、张晓凌
韦尔申、高 云、何家英、赵 卫、杨晓阳、张 兵
曾成钢、纪连彬、张江洲、卢禹舜、潘鲁生
艺术委员会
主任:卢禹舜
副主任:徐 涟、于文江
成员:陈 平、方 向、纪连斌、贾广健、何加林、李虹霖、李晓柱、刘 建、乔宜男、
田黎明、王 艺、魏广君、杨 越、张江洲、赵培智
(本届艺术委员会成员共计18人,聘期至2022年12月止)
秘书长:刘 建
名誉主任:龙 瑞
顾问:陈云岗、范 扬、刘勃舒、龙 瑞、申少君、解永全、杨晓阳、张晓凌、赵 卫、
曾来德
艺术委员会办公室主任:董 雷
(责任编辑:田高峰) |