辽宁省文学艺术界联合会第一届委员会主席团名单(1978年3月至1980年3月)
主 席:马 加(1978年3月至1980年3月)
副主席:苗 波(1978年10月至1980年3月,驻会)
方 冰(1978年11月至1980年3月,驻会)
文 菲(1978年3月至1980年3月)
思 基(1978年3月至1980年3月)
卢 肃(1978年3月至1980年3月)
丁 鸣(1978年3月至1980年3月)
洛 汀(1978年3月至1980年3月)
施 展(1978年3月至1980年3月)
丁 洪(1978年3月至1980年3月)
金开芳(1978年3月至1980年3月)
赵梦朱(1978年3月至1980年3月)
郝汝惠(1978年3月至1980年3月)
杨 莹(女,1978年3月至1980年3月)
秘书长:杨 莹 (兼,1978年3月至1980年3月)
(责任编辑:田高峰) |