浙江省文学艺术界联合会第七届领导名单
主席:许江
副主席:吴天行(任至2013年3月)、田宇原(2013年3月接任)、黄先钢(任至2014年11月)、程蔚东、赵和平(任至2015年9月)、来颖杰、王国富、茅威涛(女)、麦家 、陈振濂、陈一辉(女)、傅丹(女)、郑朝阳(女)、马锋辉(2014年12月起任)
名誉委员:史行、朱明溪、钱法成、张浩、叶文玲、顾颂恩、陈继武、孙银标、张思聪、林晓峰、黄亚洲
(责任编辑:田高峰) |
浙江省文学艺术界联合会第七届领导名单
主席:许江
副主席:吴天行(任至2013年3月)、田宇原(2013年3月接任)、黄先钢(任至2014年11月)、程蔚东、赵和平(任至2015年9月)、来颖杰、王国富、茅威涛(女)、麦家 、陈振濂、陈一辉(女)、傅丹(女)、郑朝阳(女)、马锋辉(2014年12月起任)
名誉委员:史行、朱明溪、钱法成、张浩、叶文玲、顾颂恩、陈继武、孙银标、张思聪、林晓峰、黄亚洲
(责任编辑:田高峰) |
蒲江县文联领导名单 胡象伟 县文联主席 黎娜 县文联副主席...
柳州市文联领导名单 主席、党组书记黄才强 简历 黄才强,男,...
柳州市文艺志愿者协会第二届主席、副主席、秘书长、副秘书长...
柳州市文艺评论家协会第一届主席、副主席、秘书长、副秘书长...
柳州市影视艺术家协会第十二届主席、副主席、秘书长、副秘书...
柳州市民间文艺家协会第十二届主席、副主席、秘书长、副秘书...