武汉书法家协会 第一届主席团(1983.6-1990.11) 主 席 黎智 副主席 韩柏村、巴南冈、徐龙、刘建国、李维贞、曹立庵、 杨白萄 第二届主席团(1990.11-1995.12) 主 席 王明权 副主席 周永...
武汉戏剧家协会 第一届主席团(1988.4-1994.12) 主 席 马奕 副主席 陈本才、李志高、李金钊、刘明保、沈承宙、张家昭 第二届主席团(1994.12-2001.12) 主 席 胡庆树 副主席 李志高、沈...
武汉美术家协会: 第一届主席团(1985.4-1992.1) 主 席 张善平 副主席 颜静容、宋恩厚、卢柏森、陈作丁 第二届主席团(1992.1-2004.12) 常务副主席 陈复荣 副 主 席 卢柏森、宋恩厚、...
武汉音乐家协会: 第一届主席团(1986.11-1991.4) 主 席 莎 莱 副主席 吴雁泽、齐伊、李井然、丁干贞、梁良、韩孟国 第二届主席团(1991.4-1998.3) 主 席 吴雁泽 副主席 李钟庆、吴庆...
武汉作家协会 第一届主席团(1982.6-1989.7) 主 席 李 蕤 副主席 (以姓氏笔划为序)马国昌、刘富道、李冰、莎蕻、 黄声笑、曾卓、管用和 第二届主席团(1989.7-2001.8) 主 席 管用和...
武汉市文联第五届执行委员会(1978.5-1988.12): 主席莎莱(女), 副主席吕西凡、陈辉才、马国昌、李蕤、陈伯华(女)、 夏雨田、黄声笑、朱祖延、赵彦章、夏菊花(女)、 李冰...
武汉市文艺学术界联合会第四届执行委员会(1963.2-1966.5): 主席程云, 副主席于亚声、巴南冈、李冰、沈云陔、武克仁、 陈伯华(女)、莎莱(女)、高百岁、唐新江。...
武汉市文学艺术界联合会第三届执行委员会(1954.12-1956.12): 主席于黑丁, 副主席 曾卓、李蕤、骆文、胡一川、程云、巴南冈、吴天保、关山月。...
武汉文学艺术界联合会第一届执行委员会(1950.5-1951.3): 主席 李尔重, 副主席毕奂午、骆文、林路。 武汉市文学艺术界联合会第二届执行委员会(1951.3-1954.12): 主席 李尔重,...
武汉市文联第六届执行委员会(1988.12-1994.7): 主席 夏雨田, 副主席 陈本才、吴雁泽、胡庆树、管用和、黄克勤。 武汉市文联第七届执行委员会 主席 夏雨田, 副主席 岳燕青、胡庆...
蒲江县文联领导名单 胡象伟 县文联主席 黎娜 县文联副主席...
柳州市文联领导名单 主席、党组书记黄才强 简历 黄才强,男,...
柳州市文艺志愿者协会第二届主席、副主席、秘书长、副秘书长...
柳州市文艺评论家协会第一届主席、副主席、秘书长、副秘书长...
柳州市影视艺术家协会第十二届主席、副主席、秘书长、副秘书...
柳州市民间文艺家协会第十二届主席、副主席、秘书长、副秘书...