陕西省知识产权局领导名单
时间:2024-05-24 08:13 来源:转载 作者:佚名 点击:次
陕西省知识产权局领导名单
侯社教,男,汉族,1963年5月出生,1989年7月参加工作,经济管理硕士。历任中共陕西省委统战部民主党派工作处处长,中共陕西省委统战部副巡视员、副部长。2016年7月,任陕西省知识产权局党组书记。2020年6月,任陕西省知识产权局局长。现任陕西省知识产权局党组书记、局长。
李迎波,男,汉族,1970年3月出生,陕西西安人,中共党员,工学学士,管理学硕士,1992年7月参加工作,历任西安有色冶金设计研究院技术员、助理工程师、团委书记,陕西省知识产权局专利产业化处副主任科员、主任科员、副处长,专利管理处副处长,机关党委专职副书记,专利管理处处长,运用促进处处长。 2019年5月,任陕西省知识产权局党组成员、副局长。现任陕西省知识产权局党组成员、副局长。
裴 犁 二级巡视员
裴犁,男,汉族,1965年10月生,1984年9月入学入伍,历任南京通信工程学院学员;61345部队工程师、队长、股长、营长、参谋长;61655部队部队长;61068部队副部队长;重庆通信学院研究生管理大队大队长。2015年4月,任陕西省知识产权局副巡视员。2019年6月,任陕西省知识产权局二级巡视员。现任陕西省知识产权局二级巡视员。
|
- 上一篇:陕西省中医药管理局领导名单
- 下一篇:陕西省西咸新区开发建设管理委员会领导名单