建宁县人民政府领导名单
时间:2024-07-25 18:36 来源:转载 作者:佚名 点击:次
建宁县人民政府领导名单
伍小兰 县长
颜全相 副县长
姜炜根 县委常委
汤鸿苗 副县长
李样生 副县长
吴建荣 副县长
饶黎明 副县长
叶少春 副县长
陈天山 副县长
郑绍杰 副县长
张文甲 党组成员
伍小兰,女,汉族,福建尤溪人,1975年3月出生,1996年8月参加工作,1996年6月加入中国共产党,福建师范大学思想政治教育专业毕业,现任中共建宁县委副书记、县长。
颜全相,男,汉族,福建大田人,1985年1月生,2007年5月加入中国共产党,2013年7月参加工作,材料科学与工程专业,现任县委常委、副县长。
姜炜根,男,汉族,浙江龙游人(建宁出生),1972年11月生,1996年6月加入中国共产党,1996年9月参加工作,经济管理专业(函授),现任县委常委。
汤鸿苗,女,汉族,江苏镇江人,1977年4月生,2011年6月加入中国共产党,1997年7月参加工作,江南大学食品质量与安全专业,现任县委常委、副县长
李样生,男,汉族,福建建宁人,1970年9月19日出生,1994年8月参加工作,1999年12月加入中国共产党,现任建宁县人民政府党组成员、副县长。
吴建荣,男,汉族,福建长汀人,1971年9月出生,1988年12月参加工作,1995年12月加入中国共产党,海军指挥学院经济管理专业毕业,现任建宁县人民政府党组成员、副县长,公安局党委书记、局长
饶黎明,男,汉族,福建建宁人,1977年10月生,1996年08月参加工作,2000年01月加入中国共产党,中央广播电视大学公共事业管理(教育管理)专业毕业,本科学历,现任县政府党组成员、副县长。
叶少春,女,汉族,福建尤溪人,1981年3月生,2003年8月参加工作,现任建宁县人民政府副县长。
陈天山,男,1980年3月生,汉族,福建莆田人,2001年11月加入中国共产党,1998年9月参加工作,硕士学位,毕业于武警工程学院作战指挥专业。现任建宁县人民政府副县长。
郑绍杰,男,汉族,广西阳朔人,1991年11月生,2016年12月加入中国共产党,2021年8月参加工作,中国人民大学社会学专业毕业,现任建宁县人民政府副县长。
张文甲,男,汉族,山东聊城人,1984年2月生,2002年10月加入中国共产党,2005年6月参加工作,油料储运专业,现任县政府党组成员、人武部政治委员。
(责任编辑:田高峰) |
- 上一篇:鹤壁市淇滨区天山路街道办事处领导名单
- 下一篇:建宁县经信局领导名单