海南省乐东县黄流镇领导名单
时间:2024-09-16 08:40 来源:转载 作者:佚名 点击:次
海南省乐东县黄流镇领导名单
1 邓耀 男,汉族,大专学历,中共党员,乐东县利国镇人,1973年10月出生,1992年7月参加工作,2013年11月起任中共黄流镇委书记。
1988.09—1992.07 海南省农业学校畜牧兽医学生
1992.07—1996.11 千家镇政府资料员、统计员
1996.11—2001.03 千家镇委组织委员、宣传委员、党政办主任
2001.03—2002.03 千家镇委委员、镇政府副镇长
2002.03—2002.07 千家镇委副书记、纪委书记(期间:1999年7月至2002年7月函授中央党校经济管理专业大专班)
2002.07—2005.07 志仲镇委副书记
2005.07—2008.09 千家镇委副书记
2008.09—2011.07 黄流镇委副书记、镇政府镇长
2011.07—2013.11 县政府办公室党组书记、主任
2013.11—— 黄流镇委书记、县第十二届县委委员、委员(期间:2011年7月至2013年7月函授中南民族大学法律专业大专班)
2016.11.23—县人大副主任、黄流镇委书记
2 罗才雄
3 符少华(镇委委员、武装部长)
4 黄红军 乐东黎族自治县黄流镇党委委员、组织委员
5 林炽通
6 陈宣有
7 盛鸿广
8 张卫华
9 黎定聪
10 石速挺
11 王 得
12 黎吉平
13 杨家顺
14 潘垂丰
(责任编辑:田高峰) |
- 上一篇:海南省乐东县千家镇领导名单
- 下一篇:海南省乐东县尖峰镇领导名单